JIŘÍ HOLCNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.03.2017 |
Adresa: |
58001, 9600825, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1300 |
|
JIŘÍ HOLCNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.03.2017 |
Adresa: |
58001, 9600825, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1300, Žižkov II 1300, 58001 Havlíčkův Brod |
|
JIŘÍ HOLCNER
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
58301, 9617779, Chotěboř, Chotěboř, Trčků z Lípy, 69 |
|
JIŘÍ HOLCNER
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
58301, 9617779, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Trčků z Lípy, 69, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř |
|
JIŘÍ HOLCNER
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
člen představenstva |
05.11.2013 |
Adresa: |
58301, 9617779, Chotěboř, Chotěboř, Trčků z Lípy, 69 |
|
JIŘÍ HOLCNER
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
člen představenstva |
05.11.2013 |
Adresa: |
58301, 9617779, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Trčků z Lípy, 69, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř |
|
JIŘÍ PEK
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
člen představenstva |
11.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22293001, Praha 7, Bubeneč, Havanská, 142, 12 |
|
JIŘÍ PEK
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
člen představenstva |
11.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22293001, Praha, Bubeneč, Havanská, 142, 12, Havanská 142/12, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|