JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2023 |
Adresa: |
14900, 79686991, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 628, 42a, Vodnická 628/42a, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
ZDENĚK CENDRA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
10100, 22651799, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Šafránce, 1820, 27 |
|
ZDENĚK CENDRA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
10100, 22651799, Praha, Vinohrady, Na Šafránce, 1820, 27, Na Šafránce 1820/27, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
14100, 21996717, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Svojšovická, 2831, 4 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 23.07.2023
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
14100, 21996717, Praha, Záběhlice, Svojšovická, 2831, 4, Svojšovická 2831/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21996717, Praha 4, Záběhlice, Svojšovická, 2831, 4 |
|
ZDENĚK CENDRA
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
46303, 14941261, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Bilejova, 407 |
|
JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21996717, Praha, Záběhlice, Svojšovická, 2831, 4, Svojšovická 2831/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ZDENĚK CENDRA
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
46303, 14941261, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Bilejova, 407, Bilejova 407, 46303 Stráž nad Nisou |
|
BARBORA ROČŇOVÁ BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
17.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22310568, Praha 7, Holešovice, U průhonu, 1368, 15 |
|
BARBORA ROČŇOVÁ BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
17.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22310568, Praha, Holešovice, U průhonu, 1368, 15, U průhonu 1368/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|