VÁCLAV MELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2022 |
Adresa: |
27101, 16480708, Rakovník, Třtice, Třtice, 118 |
|
VÁCLAV MELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2022 |
Adresa: |
27101, 16480708, Rakovník, Třtice, Třtice, 118, č.p. 118, 27101 Třtice |
|
VÁCLAV MELKA
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
jednatel |
11.06.2020 |
Adresa: |
27201, 72742925, Kladno, Kladno, Kladno, Komenského, 3379 |
|
VÁCLAV MELKA
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
jednatel |
11.06.2020 |
Adresa: |
27201, 72742925, Kladno, Kladno, Kladno, Komenského, 3379, Komenského 3379, 27201 Kladno |
|
VÁCLAV MELKA
|
Neaktivní
od 11.06.2020
|
jednatel |
20.03.2018 |
Adresa: |
27201, 1416910, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Školská, 308 |
|
VÁCLAV MELKA
|
Neaktivní
od 11.06.2020
|
jednatel |
20.03.2018 |
Adresa: |
27201, 1416910, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Školská, 308, Školská 308, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JUDr. JAN BACÍLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
27362, 1282522, Kladno, Družec, Družec, Školní, 111 |
|
JUDr. JAN BACÍLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
27362, 1282522, Kladno, Družec, Družec, Školní, 111, Školní 111, 27362 Družec |
|
VÁCLAV TŘÍSKA
|
Neaktivní
od 04.01.2018
|
jednatel |
23.05.2017 |
Adresa: |
27204, 1447271, Kladno, Kladno, Rozdělov, Kořenského, 518 |
|
VÁCLAV TŘÍSKA
|
Neaktivní
od 04.01.2018
|
jednatel |
23.05.2017 |
Adresa: |
27204, 1447271, Kladno, Kladno, Rozdělov, Kořenského, 518, Kořenského 518, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
Karel Houha
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
27061, 27796132, Lány, Lány, Sluneční, 618 |
|
KAREL HOUHA
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
27061, 27796132, Kladno, Lány, Lány, Sluneční, 618, Sluneční 618, 27061 Lány |
|