ONDŘEJ ČÍŽEK PECH
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
39003, 19815948, Tábor, Tábor, Tábor, Dukelských bojovníků, 2076, 33 |
|
ONDŘEJ ČÍŽEK PECH
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
39003, 19815948, Tábor, Tábor, Tábor, Dukelských bojovníků, 2076, 33, Dukelských bojovníků 2076/33, 39003 Tábor |
|
VÍT KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 30.01.2023
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
16500, 22225293, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Květová, 173, 5 |
|
VÍT KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 30.01.2023
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
16500, 22225293, Praha, Lysolaje, Květová, 173, 5, Květová 173/5, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
VÍT KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
Jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22702105, Praha, Dejvice, V Podbabě, 2529, 32 |
|
VÍT KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
Jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22702105, Praha, Dejvice, V Podbabě, 2529, 32, V Podbabě 2529/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
VÍT KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22702105, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, V Podbabě, 2529, 32 |
|
VÍT KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
16000, 22702105, Praha, Dejvice, V Podbabě, 2529, 32, V Podbabě 2529/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JAN PASTOREK
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
09.12.2013 |
Adresa: |
14900, 25930753, Praha 4, Újezd, Pastevců, 470, 17 |
|
JAN PASTOREK
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
09.12.2013 |
Adresa: |
14900, 25930753, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 470, 17, Pastevců 470/17, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Jan Pastorek
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
jednatel |
17.10.2012 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Újezd, Pastevců, 470, 17 |
|
JAN PASTOREK
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
jednatel |
17.10.2012 |
Adresa: |
14900, 25930753, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 470, 17, Pastevců 470/17, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|