JIŘÍ MELICHERČÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.08.2023 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KAREL HOUSA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.08.2023 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. LUDĚK ŠLEGR
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.08.2023 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KAREL HOUSA
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12 |
|
JIŘÍ MELICHERČÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.08.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12 |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.08.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12 |
|
KAREL HOUSA
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
KAREL HOUSA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen výboru |
22.08.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12 |
|
KAREL HOUSA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen výboru |
22.08.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JIŘÍ MELICHERČÍK
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
předseda výboru |
22.08.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
místopředseda výboru |
22.08.2015 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
člen výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
10000, 41022602, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12 |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
člen výboru |
28.11.2013 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
člen výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
19012, 22416609, Praha 9, Dolní Počernice, Úpická, 315 |
|
David Rybín
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
předseda výrobu |
23.10.2012 |
Adresa: |
10600, 26297337, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
JIŘÍ MELICHERČÍK
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
místopředseda výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
10000, 41022602, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12 |
|
Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
člen výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
19012, 22416609, Praha, Dolní Počernice, Úpická, 315, Úpická 315, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
David Rybín
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
předseda výrobu |
23.10.2012 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JIŘÍ MELICHERČÍK
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
místopředseda výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
10000, 41022602, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3366, 12, Na výsluní 3366/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|