MARTIN MOLNÁR
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
16200, 22168451, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Hiršlova, 1728, 10 |
|
PAVEL STRATIL
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
15800, 27721302, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Vacínovská, 830, 3 |
|
Dr. VÍT PRAVDA
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
MARTIN MOLNÁR
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
81107, Bratislava, Mýtna 21 |
|
MARTIN MOLNÁR
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
16200, 22168451, Praha, Břevnov, Hiršlova, 1728, 10, Hiršlova 1728/10, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Dr. VÍT PRAVDA
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN MOLNÁR
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
Bratislava, Mýtna 21, 81107, Mýtna 21, 81107 Bratislava, Slovensko |
|
PAVEL STRATIL
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
15800, 27721302, Praha, Jinonice, Vacínovská, 830, 3, Vacínovská 830/3, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
JAVIER CARRE O
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
40883, Ratingen, Bayernstraße 24 |
|
GORDON GORSKI
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
14129, Berlin, Steglitz-Zehlendorf, Münchowstr. 6 |
|
JAVIER CARRE O
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
Ratingen, Bayernstraße 24, 40883, Bayernstraße 24, 40883 Ratingen, Německo |
|
GORDON GORSKI
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
Berlin, Steglitz-Zehlendorf, Münchowstr. 6, 14129, Münchowstr. 6, 14129 Berlin, Steglitz-Zehlendorf, Německo |
|
THORSTEN KRANEY
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
Niederbonsfled, Hattingen, Am Mergenbaum 5 |
|
Dirk von Keitz
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
42109, Wuppertal, Hainstrasse 53 |
|
THORSTEN KRANEY
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
Niederbonsfled, Hattingen, Am Mergenbaum 5, Am Mergenbaum 5, Niederbonsfled, Hattingen, Německo |
|
Dirk von Keitz
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
Wuppertal, Hainstrasse 53, 42109, Hainstrasse 53, 42109 Wuppertal, Německo |
|
PETR BENEŠ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
14200, 21808015, Praha 4, Braník, Nad lesním divadlem, 1113, 18 |
|
Peter Noack
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
|
08.11.2013 |
Adresa: |
63322 Rödermark, Am Karnweg, 48 |
|
PETR BENEŠ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
14200, 21808015, Praha, Braník, Nad lesním divadlem, 1113, 18, Nad lesním divadlem 1113/18, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Peter Noack
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
|
08.11.2013 |
Adresa: |
63322 Rödermark, Am Karnweg, Am Karnweg 48, 63322 Rödermark, Německo |
|
Ing. VILÉM DOSTÁL
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
29.10.2012 |
Adresa: |
27354, 1297775, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 98 |
|
Ing. Vilém Dostál
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
29.10.2012 |
Adresa: |
27354, 1297775, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 98, Josefa Štemberky 98, 27354 Lidice |
|