PAVEL VONDRUŠKA
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PAVEL VONDRUŠKA
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PAVEL VONDRUŠKA
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
11.07.2015 |
Adresa: |
25070, 28236751, Odolena Voda, Odolena Voda, Úžická, 431 |
|
PAVEL VONDRUŠKA
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
11.07.2015 |
Adresa: |
25070, 28236751, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Úžická, 431, Úžická 431, 25070 Odolena Voda |
|
Mgr. JOSEF SVOBODA
|
Neaktivní
od 11.07.2015
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
19000, 42330971, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2445, 7 |
|
Mgr. JOSEF SVOBODA
|
Neaktivní
od 11.07.2015
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
19000, 42330971, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2445, 7, Kurta Konráda 2445/7, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN LAFEK
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
10100, 22668829, Praha 10, Vršovice, Sámova, 1182, 21 |
|
Martin Lafek
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
10100, 22668829, Praha, Vršovice, Sámova, 1182, 21, Sámova 1182/21, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL VACEK
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
07.01.2013 |
Adresa: |
19800, 22485465, Praha 9, Kyje, Hamerská, 554 |
|
PAVEL VACEK
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
07.01.2013 |
Adresa: |
19800, 22485465, Praha, Kyje, Hamerská, 554, Hamerská 554, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Bohumil Klacl
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
06.12.2012 |
Adresa: |
62100, 19507241, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1396, 35 |
|
Mgr. BOHUMIL KLACL
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
06.12.2012 |
Adresa: |
62100, 19507241, Brno-město, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1396, 35, Novoměstská 1396/35, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Mgr. Bohumil Klacl
|
Neaktivní
od 06.12.2012
|
jednatel |
03.12.2012 |
Adresa: |
62100, 19507241, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1396, 35 |
|
Mgr. BOHUMIL KLACL
|
Neaktivní
od 06.12.2012
|
jednatel |
03.12.2012 |
Adresa: |
62100, 19507241, Brno-město, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1396, 35, Novoměstská 1396/35, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2012
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha 5, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2012
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|