ALEKSEJS GAVRILOVS
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
2118, Riga, Volgas 29/9 |
|
ALEKSEJS GAVRILOVS
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
Riga, Volgas 29/9, 2118, Volgas 29/9, 2118 Riga, Lotyšsko |
|
VÍTĚZSLAV FIDRMUC
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
04.03.2013 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha 4, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
VÍTĚZSLAV FIDRMUC
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
04.03.2013 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Petr Smejkal
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
jednatel |
26.07.2012 |
Adresa: |
64200, 19225938, Brno-Bosonohy, Bosonohy, Pražská, 266, 118 |
|
Petr Smejkal
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
jednatel |
26.07.2012 |
Adresa: |
64200, 19225938, Brno-město, Brno, Bosonohy, Pražská, 266, 118, Pražská 266/118, Bosonohy, 64200 Brno |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 26.07.2012
|
jednatel |
20.06.2012 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka, 1978, 19 |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 26.07.2012
|
jednatel |
20.06.2012 |
Adresa: |
15000, 22096469, Praha, Smíchov, Fráni Šrámka, 1978, 19, Fráni Šrámka 1978/19, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|