PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 15.06.2020
|
jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 15.06.2020
|
jednatel |
12.12.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ALIAKSANDR MARTYNAU
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
Jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
70030, 3270815, Ostrava, Zábřeh, Gerasimovova, 1790, 20 |
|
ALIAKSANDR MARTYNAU
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
Jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
70030, 3270815, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gerasimovova, 1790, 20, Gerasimovova 1790/20, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Aliaksandr Martynau
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
Jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
77900, Olomouc, Nové Sady, Husitská, 367, 26 |
|
Andrei Myslivets
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
Jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
222852 Družny, Puchavičky, Čepika, 28 |
|
Aliaksandr Martynau
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
Jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
77900, 23315172, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Husitská, 367, 26, Husitská 367/26, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Andrei Myslivets
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
Jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
222852 Družny, Puchavičky, Čepika, Čepika 28, 222852 Družny - Puchavičky, Bělorusko |
|