YONGHUA QIU
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.04.2023 |
Adresa: |
19800, 83633375, Praha, Hostavice, Hlinířská, 919, 28, Hlinířská 919/28, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
XIAOLONG ZHAN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
19800, 22413553, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1 |
|
XIAOLONG ZHAN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
19800, 22413553, Praha, Černý Most, Pospíchalova, 1130, 1, Pospíchalova 1130/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ZHIYUAN CHEN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
10700, 77633083, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Dubeckého, 742, 1 |
|
ZHIYUAN CHEN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
10700, 77633083, Praha, Dubeč, Dubeckého, 742, 1, Dubeckého 742/1, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
MENGGUANG XU
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2021 |
Adresa: |
19800, 22413341, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bouřilova, 1109, 1 |
|
MENGGUANG XU
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2021 |
Adresa: |
19800, 22413341, Praha, Černý Most, Bouřilova, 1109, 1, Bouřilova 1109/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
YONGHUA QIU
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
13000, 27227928, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a |
|
MENGGUANG XU
|
Neaktivní
od 24.06.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
18000, 22385070, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Heydukova, 1261, 8 |
|
ZHIYUAN CHEN
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
10200, 26722119, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Andersenova, 426, 4 |
|
XIAOLONG ZHAN
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
19000, 26631954, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Libočanská, 836, 2 |
|
Mengguang Xu
|
Neaktivní
od 24.06.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
18000, 22385070, Praha, Libeň, Heydukova, 1261, 8, Heydukova 1261/8, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ZHIYUAN CHEN
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
10200, 26722119, Praha, Štěrboholy, Andersenova, 426, 4, Andersenova 426/4, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
XIAOLONG ZHAN
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
19000, 26631954, Praha, Prosek, Libočanská, 836, 2, Libočanská 836/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
YONGHUA QIU
|
Neaktivní
od 22.04.2023
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
13000, 27227928, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a, Na rovnosti 2854/13a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Xiaohua Qiu
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
13000, 27227928, Hlavní město Praha, Praha 3, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a |
|
Qiong Zhang
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
13000, 27227928, Hlavní město Praha, Praha 3, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a |
|
Jian Zhang
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
13000, 27227928, Hlavní město Praha, Praha 3, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a |
|
XIAOHUA QIU
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
13000, 27227928, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a, Na rovnosti 2854/13a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Qiong Zhang
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
13000, 27227928, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a, Na rovnosti 2854/13a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jian Zhang
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
13000, 27227928, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2854, 13a, Na rovnosti 2854/13a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|