JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2017 |
Adresa: |
54101, 25328531, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Javorová, 417 |
|
MILOŠ MAŘAN
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
15000, 22083073, Praha, Smíchov, Kmochova, 825, 1 |
|
JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Neaktivní
od 20.03.2023
|
jednatel |
06.12.2017 |
Adresa: |
54101, 25328531, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Javorová, 417, Javorová 417, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
jednatel |
22.06.2017 |
Adresa: |
47002, 13032194, Česká Lípa, Holany, Holany, 43 |
|
JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
jednatel |
22.06.2017 |
Adresa: |
47002, 13032194, Česká Lípa, Holany, Holany, 43, č.p. 43, 47002 Holany |
|
JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
47002, 13032658, Holany, Holany, 100 |
|
Bc. Petr Chrpa
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
46601, 12187224, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 3010, 12b |
|
JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
47002, 13032658, Česká Lípa, Holany, Holany, 100, č.p. 100, 47002 Holany |
|
Bc. PETR CHRPA
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
46601, 12187224, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 3010, 12b, Antala Staška 3010/12b, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
MILOŠ MAŘAN
|
Neaktivní
od 20.03.2023
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
15000, 22083073, Praha, Smíchov, Kmochova, 825, 1, Kmochova 825/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. Karel Houška
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
47002, Holany, 100 |
|
Bc. Petr Chrpa
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
46601, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 3010, 12b |
|
Miloš Mařan
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
46825, Zásada, 207 |
|
JUDr. KAREL HOUŠKA
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
47002, 13032658, Česká Lípa, Holany, Holany, 100, č.p. 100, 47002 Holany |
|
Bc. PETR CHRPA
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
46601, 12187224, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 3010, 12b, Antala Staška 3010/12b, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Miloš Mařan
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
46825, 12162086, Jablonec nad Nisou, Zásada, Zásada, 207, č.p. 207, 46825 Zásada |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2012
|
jednatel |
29.06.2012 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Nusle, Pod lázní, 745, 5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2012
|
jednatel |
29.06.2012 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|