IVO SKŘENEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2022 |
Adresa: |
25101, 27281094, Praha-východ, Herink, Herink, Za Zahradama, 60 |
|
IVO SKŘENEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2022 |
Adresa: |
25101, 27281094, Praha-východ, Herink, Herink, Za Zahradama, 60, Za Zahradama 60, 25101 Herink |
|
Ing. MARTIN SCHWARZ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
25228, 6505503, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Poustkách, 124 |
|
Ing. MARTIN SCHWARZ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
25228, 6505503, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Poustkách, 124, Na Poustkách 124, 25228 Černošice |
|
Ing. MARTIN SCHWARZ
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6505503, Černošice, Černošice, Na poustkách, 124 |
|
Ing. MARTIN SCHWARZ
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6505503, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Poustkách, 124, Na Poustkách 124, 25228 Černošice |
|
IVO SKŘENEK
|
Neaktivní
od 15.04.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
14800, 21877289, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Františka Šimáčka, 183, 4 |
|
Ivo Skřenek
|
Neaktivní
od 15.04.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
14800, 21877289, Praha, Kunratice, Františka Šimáčka, 183, 4, Františka Šimáčka 183/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ivo Skřenek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
14800, 21877289, Praha 4, Františka Šimáčka, 183/4 |
|
Ing. Martin Schwarz
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
6505503, Černošice, Na Poustkách, 124 |
|
Ivo Skřenek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
14800, 21877289, Praha, Kunratice, Františka Šimáčka, 183, 4, Františka Šimáčka 183/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. MARTIN SCHWARZ
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
25228, 6505503, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Poustkách, 124, Na Poustkách 124, 25228 Černošice |
|