Michael Schubert CZ s.r.o.
17948916 |
Aktivní
|
Jednatel B |
12.01.2024 |
Adresa: |
19800, 28270479, Praha, Kyje, Nedokončená, 1618, Nedokončená 1618, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
MICHAEL SCHUBERT
|
Aktivní
|
Jednatel A |
12.01.2024 |
Adresa: |
18600, 22349073, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52, Křižíkova 53/52, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
ZUZANA KUBELKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel C |
12.01.2024 |
Adresa: |
11101, 25013254, Praha, Dolní Měcholupy, Za zahradami, 397, 4, Za zahradami 397/4, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
MICHAEL SCHUBERT
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2020 |
Adresa: |
18600, 22349073, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52 |
|
MICHAEL SCHUBERT
|
Neaktivní
od 12.01.2024
|
jednatel |
13.10.2020 |
Adresa: |
18600, 22349073, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52, Křižíkova 53/52, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
MICHAEL SCHUBERT
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
jednatel |
15.01.2015 |
Adresa: |
18600, 22353526, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Urxova, 469, 3 |
|
MICHAEL SCHUBERT
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
jednatel |
15.01.2015 |
Adresa: |
18600, 22353526, Praha, Karlín, Urxova, 469, 3, Urxova 469/3, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
David Koňák
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
25267, Tuchoměřice, Ke Statenicím, 29 |
|
Lenka Schubertová
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Rejskova, 2 |
|
David Koňák
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
25267, 6600336, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Ke Statenicím, 29, Ke Statenicím 29, 25267 Tuchoměřice |
|
Lenka Schubertová
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
12000, 21756473, Praha, Vinohrady, Rejskova, 1979, 2, Rejskova 1979/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|