MILAN ŽENÍŠEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
Ing. VLASTISLAV BUJDA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891 |
|
IGOR DIVIŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
MILAN ŽENÍŠEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
Ing. VLASTISLAV BUJDA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891, 1. máje 891, 27351 Unhošť |
|
IGOR DIVIŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
29.03.2021 |
Adresa: |
27351, 6016367, Kladno, Unhošť, Unhošť, Štefánikova, 518 |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
29.03.2021 |
Adresa: |
27351, 6016367, Kladno, Unhošť, Unhošť, Štefánikova, 518, Štefánikova 518, 27351 Unhošť |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 29.03.2021
|
člen výboru |
25.07.2017 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
MILAN ŽENÍŠEK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
Předseda výboru |
25.07.2017 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
VLASTISLAV BUJDA
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
25.07.2017 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891 |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 29.03.2021
|
člen výboru |
25.07.2017 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
MILAN ŽENÍŠEK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
Předseda výboru |
25.07.2017 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
VLASTISLAV BUJDA
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
25.07.2017 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891, 1. máje 891, 27351 Unhošť |
|
MILAN ŽENÍŠEK
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
předseda výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
27351, 6020135, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
27351, 6020135, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
Ing. VLASTISLAV BUJDA
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
27351, 6020143, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891 |
|
MILAN ŽENÍŠEK
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
předseda výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
Ing. VLASTISLAV BUJDA
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891, 1. máje 891, 27351 Unhošť |
|
Milan Ženíšek
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
27351, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
Jiří Horák
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
27351, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
Ing. Vlastislav Bujda
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
27351, Unhošť, 1. máje, 890 |
|
MILAN ŽENÍŠEK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|
Ing. Vlastislav Bujda
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
08.08.2012 |
Adresa: |
27351, 6020135, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 890, 1. máje 890, 27351 Unhošť |
|