KATEŘINA FORMANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
25164, 21313687, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, V Květnovci, 43 |
|
KATEŘINA FORMANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
25164, 21313687, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, V Květnovci, 43, V Květnovci 43, Myšlín, 25164 Mnichovice |
|
PAVEL FORMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
25164, 21313687, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, V Květnovci, 43 |
|
PAVEL FORMAN
|
Neaktivní
od 04.07.2023
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
25164, 21313687, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, V Květnovci, 43, V Květnovci 43, Myšlín, 25164 Mnichovice |
|
PAVEL FORMAN
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22307893, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1169, 22 |
|
PAVEL FORMAN
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22307893, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1169, 22, Heřmanova 1169/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Pavel Forman
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
20.07.2012 |
Adresa: |
17000, 22307893, Praha 7, Holešovice, Heřmanova, 1169, 22 |
|
PAVEL FORMAN
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
20.07.2012 |
Adresa: |
17000, 22307893, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1169, 22, Heřmanova 1169/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|