DANIEL DÍTĚ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.06.2023 |
Adresa: |
28922, 40423816, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1910, Vichrova 1910, 28922 Lysá nad Labem |
|
PETR JANČA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.06.2023 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|
TOMÁŠ PETRŮV
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.06.2023 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
PAVEL HOLUB
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.05.2020 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
PETR JANČA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.05.2020 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24 |
|
DANIEL DÍTĚ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.05.2020 |
Adresa: |
28922, 40423816, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1910 |
|
PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
předseda výboru |
21.05.2020 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
PETR JANČA
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
místopředseda výboru |
21.05.2020 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|
DANIEL DÍTĚ
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
člen výboru |
21.05.2020 |
Adresa: |
28922, 40423816, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1910, Vichrova 1910, 28922 Lysá nad Labem |
|
PAVEL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
místopředseda výboru |
06.03.2020 |
Adresa: |
28922, 80269281, Nymburk, Lysá nad Labem, Litol, Vrchlického, 598 |
|
PAVEL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
místopředseda výboru |
06.03.2020 |
Adresa: |
28922, 80269281, Nymburk, Lysá nad Labem, Litol, Vrchlického, 598, Vrchlického 598, Litol, 28922 Lysá nad Labem |
|
PAVEL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
místopředseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
PETR JANČA
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24 |
|
PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
předseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
PAVEL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
místopředseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
PETR JANČA
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|
PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
předseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
předseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
28922, 40423115, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
PAVEL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
28922, 40423115, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
Ing. PETR JANČA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
28922, 18307094, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24 |
|
PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
předseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
PAVEL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. PETR JANČA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|
Pavel Holub
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda výboru |
17.08.2012 |
Adresa: |
28922, 40423115, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
Ing. Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen výboru |
17.08.2012 |
Adresa: |
28922, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909 |
|
Ing. Petr Janča
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen výboru |
17.08.2012 |
Adresa: |
28922, 18307094, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932/24 |
|
PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda výboru |
17.08.2012 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen výboru |
17.08.2012 |
Adresa: |
28922, 40423115, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Vichrova, 1909, Vichrova 1909, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. PETR JANČA
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen výboru |
17.08.2012 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|