Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | PETERSEN SOLUTIONS a.s. |
ICO: | 24253863 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21706590, Praha, Nové Město, Na příkopě, 857, 18, Na příkopě 857/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 27.07.2012 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JURAJ ĎURICA | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 15.08.2023 |
|
|||
Mgr. OĹGA ĎURICOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.08.2023 |
|
|||
EVA BARDYOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 15.08.2023 |
|
|||
Ing. JURAJ ĎURICA | Aktivní | předseda | 11.10.2018 |
|
|||
OLGA ĎURICOVÁ | Aktivní | člen | 11.10.2018 |
|
|||
EVA BARDYOVÁ | Aktivní | člen | 11.10.2018 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MARTIN CHYNORADSKÝ | Aktivní | předseda představenstva | 21.07.2022 |
|
|||
Ing. MARTIN CHYNORADSKÝ | Aktivní | předseda představenstva | 21.07.2022 |
|
|||
Ing. Martin Chynoradský | Neaktivní od 21.07.2022 | předseda představenstva | 11.10.2018 |
|
|||
Ing. Martin Chynoradský | Neaktivní od 21.07.2022 | předseda představenstva | 11.10.2018 |
|
|||
Ing. Martin Chynoradský | Neaktivní od 11.10.2018 | předseda představenstva | 27.07.2012 |
|
|||
Ing. Martin Chynoradský | Neaktivní od 11.10.2018 | předseda představenstva | 27.07.2012 |
|
Registrační číslo PETERSEN SOLUTIONS a.s. je 24253863.
Registrační adresa PETERSEN SOLUTIONS a.s. je 11000, 21706590, Praha, Nové Město, Na příkopě, 857, 18, Na příkopě 857/18, Nové Město, 11000 Praha 1.
PETERSEN SOLUTIONS a.s. byla založena 27.07.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JURAJ ĎURICA, Mgr. OĹGA ĎURICOVÁ, EVA BARDYOVÁ, Ing. JURAJ ĎURICA, OLGA ĎURICOVÁ, EVA BARDYOVÁ.