STANISLAV KRIVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2024 |
Adresa: |
Košice-Barca, Niklová 1333/7, Niklová 1333/7, Košice-Barca, Slovensko |
|
Ing. VLADIMÍR CHMELA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
67126, 10711104, Znojmo, Dyjákovice, Dyjákovice, 273 |
|
Ing. VLADIMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
67126, 10711104, Znojmo, Dyjákovice, Dyjákovice, 273, č.p. 273, 67126 Dyjákovice |
|
Ing. MARKÉTA JANKOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
Jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
19600, 22501363, Hlavní město Praha, Praha, Miškovice, Zápská, 79, 15 |
|
Ing. MARKÉTA JANKOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
Jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
19600, 22501363, Praha, Miškovice, Zápská, 79, 15, Zápská 79/15, Miškovice, 19600 Praha 9 |
|
MICHAL BURGER
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
30.04.2013 |
Adresa: |
16900, 22150323, Praha 6, Břevnov, Heleny Malířové, 273, 18 |
|
MICHAL BURGER
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
30.04.2013 |
Adresa: |
16900, 22150323, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 273, 18, Heleny Malířové 273/18, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PharmDr. Radek Procházka
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
jednatel |
05.09.2012 |
Adresa: |
16900, 22154469, Praha 6, Hošťálkova, 629, 53 |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
jednatel |
05.09.2012 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Šumavská, 1094, 3 |
|
MUDr. Pavel Marek
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
jednatel |
05.09.2012 |
Adresa: |
21928690, Praha 4, Pancířova, 1196 |
|
PharmDr. Radek Procházka
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
jednatel |
05.09.2012 |
Adresa: |
16900, 22154469, Praha, Břevnov, Hošťálkova, 629, 53, Hošťálkova 629/53, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. PETR MAREK
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
jednatel |
05.09.2012 |
Adresa: |
12000, 21750424, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1094, 3, Šumavská 1094/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. PAVEL MAREK
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
jednatel |
05.09.2012 |
Adresa: |
14300, 21928690, Praha, Modřany, Pancířova, 1196, 2, Pancířova 1196/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|