KLÁRA BUNEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2020 |
Adresa: |
43401, 80030726, Most, Most, Čepirohy, Pod Kaštany, 159 |
|
KLÁRA BUNEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2020 |
Adresa: |
43401, 80030726, Most, Most, Čepirohy, Pod Kaštany, 159, Pod Kaštany 159, Čepirohy, 43401 Most |
|
PETR MICHAJLAK
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5106303, Most, Most, Julia Fučíka, 2511, 14 |
|
KLÁRA BUNEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5111951, Most, Most, tř. Budovatelů, 3077, 138 |
|
PETR MICHAJLAK
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5106303, Most, Most, Most, Julia Fučíka, 2511, 14, Julia Fučíka 2511/14, 43401 Most |
|
KLÁRA BUNEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5111951, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3077, 138, tř. Budovatelů 3077/138, 43401 Most |
|
KLÁRA BUNEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
43401, 5111951, Most, Most, tř. Budovatelů, 3077, 138 |
|
Petr Michajlak
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
43401, 5106303, Most, Julia Fučíka, 2511, 14 |
|
KLÁRA BUNEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
43401, 5111951, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3077, 138, tř. Budovatelů 3077/138, 43401 Most |
|
PETR MICHAJLAK
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
43401, 5106303, Most, Most, Most, Julia Fučíka, 2511, 14, Julia Fučíka 2511/14, 43401 Most |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
21.08.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
jednatel |
21.08.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|