Bc. PETRA ABRAHÁMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
10100, 22662910, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 716, 37 |
|
ANETA ŠMÍDOVÁ VOJTĚCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
14000, 21949085, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Nad studánkou, 1104, 13 |
|
RADIM ŠMÍD
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
14000, 21949085, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Nad studánkou, 1104, 13 |
|
Bc. PETRA ABRAHÁMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
10100, 22662910, Praha, Vršovice, Bulharská, 716, 37, Bulharská 716/37, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ANETA ŠMÍDOVÁ VOJTĚCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
14000, 21949085, Praha, Nusle, Nad studánkou, 1104, 13, Nad studánkou 1104/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
RADIM ŠMÍD
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2020 |
Adresa: |
14000, 21949085, Praha, Nusle, Nad studánkou, 1104, 13, Nad studánkou 1104/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ŠTĚPÁNKA POLIČOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
08.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21778434, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1120, 119 |
|
ŠTĚPÁNKA POLIČOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
08.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21778434, Praha, Žižkov, Koněvova, 1120, 119, Koněvova 1120/119, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. ROMAN KRUTINA
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
25082, 30926149, Kolín, Tuklaty, Tlustovousy, K Zahrádkám, 113 |
|
Ing. ROMAN KRUTINA
|
Neaktivní
od 25.06.2020
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
25082, 30926149, Kolín, Tuklaty, Tlustovousy, K Zahrádkám, 113, K Zahrádkám 113, Tlustovousy, 25082 Tuklaty |
|
Ing. Roman Krutina
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
21.08.2012 |
Adresa: |
13000, 21778434, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1120/119 |
|
Štěpánka Krutinová
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
jednatel |
21.08.2012 |
Adresa: |
13000, 21778434, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1120/119 |
|
Ing. Roman Krutina
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
21.08.2012 |
Adresa: |
13000, 21778434, Praha, Žižkov, Koněvova, 1120, 119, Koněvova 1120/119, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Štěpánka Krutinová
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
jednatel |
21.08.2012 |
Adresa: |
13000, 21778434, Praha, Žižkov, Koněvova, 1120, 119, Koněvova 1120/119, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|