Ing. JAKUB VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2018 |
Adresa: |
11000, 21709378, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Truhlářská, 1102, 17 |
|
Ing. JAKUB VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2018 |
Adresa: |
11000, 21709378, Praha, Nové Město, Truhlářská, 1102, 17, Truhlářská 1102/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. JAKUB BENDA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2016 |
Adresa: |
14700, 22769749, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 1128, 21 |
|
Mgr. JAKUB BENDA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2016 |
Adresa: |
14700, 22769749, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 1128, 21, Na Klaudiánce 1128/21, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JAKUB VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
28802, 1227351, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Masarykova, 1588, 19 |
|
Ing. JAKUB VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
28802, 1227351, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Masarykova, 1588, 19, Masarykova 1588/19, 28802 Nymburk |
|
Ing. JAKUB VESELÝ
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
11000, 21707324, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 926, 16 |
|
Ing. JAKUB VESELÝ
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
11000, 21707324, Praha, Nové Město, Opletalova, 926, 16, Opletalova 926/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Markéta Veselá
|
Neaktivní
od 20.04.2016
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, Stupkova, 1570, 6 |
|
Mgr. Jakub Benda
|
Neaktivní
od 12.06.2016
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
14700, 22769749, Praha 4, Podolí, Na Klaudiánce, 1128/21 |
|
MARKÉTA VESELÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2016
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
17000, 26044081, Praha, Holešovice, Stupkova, 1570, 6, Stupkova 1570/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. JAKUB BENDA
|
Neaktivní
od 12.06.2016
|
jednatel |
03.10.2012 |
Adresa: |
14700, 22769749, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 1128, 21, Na Klaudiánce 1128/21, Podolí, 14700 Praha 4 |
|