MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
40003, 17906822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje, 794, 15 |
|
MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
40003, 17906822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje, 794, 15, Národního odboje 794/15, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Martin Novák
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
40003, 17914035, Ústí nad Labem, Střekov, Na Hřebence, 1512, 5 |
|
Martin Novák
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
40003, 17914035, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Na Hřebence, 1512, 5, Na Hřebence 1512/5, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
LUCIE VACKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
jednatel |
18.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20242298, Teplice, Trnovany, Masarykova třída, 1598 |
|
LUCIE VACKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
jednatel |
18.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20242298, Teplice, Teplice, Trnovany, Masarykova třída, 1598, Masarykova třída 1598, Trnovany, 41501 Teplice |
|
LUCIE KYBALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2014
|
jednatel |
18.01.2013 |
Adresa: |
41501, 20242298, Teplice, Trnovany, Masarykova třída, 1598 |
|
LUCIE KYBALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2014
|
jednatel |
18.01.2013 |
Adresa: |
41501, 20242298, Teplice, Teplice, Trnovany, Masarykova třída, 1598, Masarykova třída 1598, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Věra Krejčová
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
Jednatel |
31.08.2012 |
Adresa: |
41761, 18539238, Bystřany, Bystřany, Teplická, 28 |
|
Věra Krejčová
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
Jednatel |
31.08.2012 |
Adresa: |
41761, 18539238, Teplice, Bystřany, Bystřany, Teplická, 28, Teplická 28, 41761 Bystřany |
|