MIROSLAV STRAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
18000, 22375198, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
MIROSLAV STRAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2021 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ONDŘEJ BAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
ONDŘEJ BAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
ONDŘEJ BAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
24.09.2012 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
ONDŘEJ BAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
24.09.2012 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 24.09.2012
|
jednatel |
06.09.2012 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 24.09.2012
|
jednatel |
06.09.2012 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|