MILAN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2024 |
Adresa: |
43401, 80557279, Most, Havraň, Saběnice, 40, Saběnice 40, 43401 Havraň |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2021 |
Adresa: |
43401, 80557279, Most, Havraň, Saběnice, 40 |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2021 |
Adresa: |
43401, 80557279, Most, Havraň, Saběnice, 40, Saběnice 40, 43401 Havraň |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
jednatel |
03.06.2016 |
Adresa: |
43401, 5100470, Most, Most, Most, Čsl. armády, 1912, 80 |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
jednatel |
03.06.2016 |
Adresa: |
43401, 5100470, Most, Most, Most, Čsl. armády, 1912, 80, Čsl. armády 1912/80, 43401 Most |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
19.12.2012 |
Adresa: |
43401, 5105251, Most, Most, tř. Budovatelů, 2406, 18 |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
jednatel |
19.12.2012 |
Adresa: |
43401, 5105251, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2406, 18, tř. Budovatelů 2406/18, 43401 Most |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
jednatel |
18.09.2012 |
Adresa: |
15800, Praha 13, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
jednatel |
18.09.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|