PETER CIGÁNIK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
01841, Dubnica nad Váhom, Centrum II. 1468/73 |
|
PETER CIGÁNIK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
Dubnica nad Váhom, Centrum II. 1468/73, 01841, Centrum II. 1468/73, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
Mgr. LUCIA KOŠŤÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
14.03.2017 |
Adresa: |
01841, Dubnica nad Váhom, A. Kmeťa 376/20 |
|
Mgr. LUCIA KOŠŤÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
14.03.2017 |
Adresa: |
Dubnica nad Váhom, A. Kmeťa 376/20, 01841, A. Kmeťa 376/20, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
Mgr. PATRIK PERENCSEI
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
92701, Šaľa, Dolná 521/8 |
|
Mgr. PATRIK PERENCSEI
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
Šaľa, Dolná 521/8, 92701, Dolná 521/8, 92701 Šaľa, Slovensko |
|
Ing. LADISLAV ČECHOVIČ
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Jednatel |
22.01.2013 |
Adresa: |
85110, Bratislava - Jarovce, Petara Pasicha 435/8 |
|
Ladislav Čechovič
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
22.01.2013 |
Adresa: |
85110, Bratislava - Jarovce, Petara Pasicha 435/8 |
|
Ing. LADISLAV ČECHOVIČ
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Jednatel |
22.01.2013 |
Adresa: |
Bratislava - Jarovce, Petara Pasicha 435/8, 85110, Petara Pasicha 435/8, 85110 Bratislava - Jarovce, Slovensko |
|
Ladislav Čechovič
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
22.01.2013 |
Adresa: |
Bratislava - Jarovce, Petara Pasicha 435/8, 85110, Petara Pasicha 435/8, 85110 Bratislava - Jarovce, Slovensko |
|
Dušan Pivoňka
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
jednatel |
25.09.2012 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno-sever, Lesná, Vaculíkova, 524, 1 |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
jednatel |
25.09.2012 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1, Vaculíkova 524/1, Lesná, 63800 Brno |
|