JUDr. PETR FIŠER
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
Jednatel |
10.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22108157, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3021, 43 |
|
JUDr. PETR FIŠER
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
Jednatel |
10.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22108157, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3021, 43, Zdíkovská 3021/43, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KATERYNA VASIĆ
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
Jednatel |
13.01.2021 |
Adresa: |
1040, Vídeň, Mostgasse 11, top 12 |
|
KATERYNA VASIĆ
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
Jednatel |
13.01.2021 |
Adresa: |
Vídeň, Mostgasse 11, top 12, 1040, Mostgasse 11, top 12, 1040 Vídeň, Rakousko |
|
JUDr. JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
30.10.2019 |
Adresa: |
11000, 21705674, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannovo náměstí, 769, 7 |
|
JUDr. JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
30.10.2019 |
Adresa: |
11000, 21705674, Praha, Nové Město, Jungmannovo náměstí, 769, 7, Jungmannovo náměstí 769/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21705674, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannovo náměstí, 769, 7 |
|
Mag. JÖRG-THOMAS LEITNER
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
3034, Maria Anzbach, Bahnweg 207 |
|
JUDr. JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21705674, Praha, Nové Město, Jungmannovo náměstí, 769, 7, Jungmannovo náměstí 769/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mag. JÖRG-THOMAS LEITNER
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
Maria Anzbach, Bahnweg 207, 3034, Bahnweg 207, 3034 Maria Anzbach, Rakousko |
|
JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
jednatel |
18.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21705674, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannovo náměstí, 769, 7 |
|
JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
jednatel |
18.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21705674, Praha, Nové Město, Jungmannovo náměstí, 769, 7, Jungmannovo náměstí 769/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mag. JÖRG-THOMAS LEITNER
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
jednatel |
07.01.2015 |
Adresa: |
3034, Maria Anzbach, Bahnweg 207 |
|
Mag. JÖRG-THOMAS LEITNER
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
jednatel |
07.01.2015 |
Adresa: |
Maria Anzbach, Bahnweg 207, 3034, Bahnweg 207, 3034 Maria Anzbach, Rakousko |
|
JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21725578, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Kozí, 917, 3 |
|
JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21725578, Praha, Staré Město, Kozí, 917, 3, Kozí 917/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
17.07.2013 |
Adresa: |
16200, 22258272, Praha 6, Střešovice, Lomená, 306, 34 |
|
JIŘÍ HERMANN
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
17.07.2013 |
Adresa: |
16200, 22258272, Praha, Střešovice, Lomená, 306, 34, Lomená 306/34, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
LADISLAV KROFT
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
15000, 22018930, Praha 5, Košíře, Slávy Horníka, 150, 17 |
|
LADISLAV KROFT
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
15000, 22018930, Praha, Košíře, Slávy Horníka, 150, 17, Slávy Horníka 150/17, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Mag. Karl Anton Zimmermann
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
26.09.2012 |
Adresa: |
1100, Vídeň, Herndlgasse 4/28 |
|
Mag. Gunter Georg Theuer
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
jednatel |
26.09.2012 |
Adresa: |
Schuetzen, Zum Guten Hirten 20, 7081 |
|
Mag. Karl Anton Zimmermann
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
26.09.2012 |
Adresa: |
Vídeň, Herndlgasse 4/28, 1100, Herndlgasse 4/28, 1100 Vídeň, Rakousko |
|
Mag. Gunter Georg Theuer
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
jednatel |
26.09.2012 |
Adresa: |
Schuetzen, Zum Guten Hirten 20, 7081, Zum Guten Hirten 20, 7081, Schuetzen, Rakousko |
|