Jan Zecha
|
Aktivní
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501969, Opava, Kylešovice, Liptovská, 971, 12 |
|
Jan Zecha
|
Neaktivní
od 09.05.2023
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
74706, 4501969, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 971, 12, Liptovská 971/12, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Jan Zecha
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74706, 4501969, Opava, Kylešovice, Liptovská, 971, 12 |
|
Jan Zecha
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74706, 4501969, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 971, 12, Liptovská 971/12, Kylešovice, 74706 Opava |
|
FRANTIŠEK KYNZL
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
29.05.2013 |
Adresa: |
16200, 22281771, Praha 6, Veleslavín, Na Petřinách, 216, 26 |
|
František Kynzl
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
29.05.2013 |
Adresa: |
16200, 22281771, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 216, 26, Na Petřinách 216/26, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Filip Švehla
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
|
13.03.2012 |
Adresa: |
10000, 22601180, Praha 10, Věšínova, 10 |
|
FILIP ŠVEHLA
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
|
13.03.2012 |
Adresa: |
10000, 22601180, Praha, Strašnice, Věšínova, 190, 10, Věšínova 190/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|