Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | DURNELLA, SE |
ICO: | 24283134 |
Registrovaná adresa: | 15200, 26551543, Praha, Hlubočepy, Hlubočepská, 1156, 38b, Hlubočepská 1156/38b, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
Začleněno na: | 26.03.2012 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ALENA BALCAROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 11.07.2018 |
|
|||
ALENA BALCAROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 11.07.2018 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. LUDĚK ŠÍP | Aktivní | člen představenstva | 04.11.2015 |
|
|||
Mgr. LUDĚK ŠÍP | Aktivní | člen představenstva | 04.11.2015 |
|
|||
Mgr. Luděk Šíp | Neaktivní od 04.11.2015 | člen představenstva | 11.04.2012 |
|
|||
Mgr. LUDĚK ŠÍP | Neaktivní od 04.11.2015 | člen představenstva | 11.04.2012 |
|
|||
Ing. Vilém Dostál | Neaktivní od 11.04.2012 | člen představenstva | 26.03.2012 |
|
|||
Ing. Vilém Dostál | Neaktivní od 11.04.2012 | člen představenstva | 26.03.2012 |
|
Registrační číslo DURNELLA, SE je 24283134.
Registrační adresa DURNELLA, SE je 15200, 26551543, Praha, Hlubočepy, Hlubočepská, 1156, 38b, Hlubočepská 1156/38b, Hlubočepy, 15200 Praha 5.
DURNELLA, SE byla založena 26.03.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ALENA BALCAROVÁ, ALENA BALCAROVÁ.