KAREL BAUER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.02.2022 |
Adresa: |
39701, 82101281, Písek, Písek, Hradiště, Cihlářská, 450 |
|
KAREL BAUER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.02.2022 |
Adresa: |
39701, 82101281, Písek, Písek, Hradiště, Cihlářská, 450, Cihlářská 450, Hradiště, 39701 Písek |
|
KAREL BAUER
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen představenstva |
04.09.2020 |
Adresa: |
39701, 28345347, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Vnislavova, 330 |
|
KAREL BAUER
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen představenstva |
04.09.2020 |
Adresa: |
39701, 28345347, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Vnislavova, 330, Vnislavova 330, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
MILOŠ MARTINEC
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
39701, 27394832, Vrcovice, Vrcovice, 60 |
|
KAREL BAUER
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
39701, 28345347, Písek, Václavské Předměstí, Vnislavova, 330 |
|
MILOŠ MARTINEC
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
39701, 27394832, Písek, Vrcovice, Vrcovice, 60, č.p. 60, 39701 Vrcovice |
|
KAREL BAUER
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
39701, 28345347, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Vnislavova, 330, Vnislavova 330, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
Miloš Martinec
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
02.04.2012 |
Adresa: |
39701, Písek, Vrcovice, 60 |
|
Karel Bauer
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
02.04.2012 |
Adresa: |
39701, 5547733, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Pražská, 326 |
|
MILOŠ MARTINEC
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
02.04.2012 |
Adresa: |
39701, 27394832, Písek, Vrcovice, Vrcovice, 60, č.p. 60, 39701 Vrcovice |
|
Karel Bauer
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
02.04.2012 |
Adresa: |
39701, 5547733, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Pražská, 326, Pražská 326, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 02.04.2012
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 02.04.2012
|
člen představenstva |
21.03.2012 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|