ROMAN BYRUK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2020 |
Adresa: |
19800, 22692738, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Doležalova, 1023, 5 |
|
ROMAN BYRUK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2020 |
Adresa: |
19800, 22692738, Praha, Černý Most, Doležalova, 1023, 5, Doležalova 1023/5, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ROMAN BYRUK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
Jednatel |
14.05.2020 |
Adresa: |
19800, 22412999, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8 |
|
ROMAN BYRUK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
Jednatel |
14.05.2020 |
Adresa: |
19800, 22412999, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ROMAN BYRUK
|
Neaktivní
od 14.05.2020
|
Jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
19800, 22692738, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Doležalova, 1023, 5 |
|
ROMAN BYRUK
|
Neaktivní
od 14.05.2020
|
Jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
19800, 22692738, Praha, Černý Most, Doležalova, 1023, 5, Doležalova 1023/5, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
MIROSLAV KOŠ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
27732, 2045656, Čečelice, Čečelice, Konětopská, 28, 51 |
|
MIROSLAV KOŠ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
27732, 2045656, Mělník, Čečelice, Čečelice, Konětopská, 28, 51, Konětopská 28/51, 27732 Čečelice |
|
Miroslav Koš
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
04.04.2012 |
Adresa: |
27732, Čečelice, Konětopská, 28, 51 |
|
MIROSLAV KOŠ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
04.04.2012 |
Adresa: |
27732, 2045656, Mělník, Čečelice, Čečelice, Konětopská, 28, 51, Konětopská 28/51, 27732 Čečelice |
|