ANDRII KOLESNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
19000, 75520222, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 396, 5 |
|
ANDRII KOLESNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
19000, 75520222, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 396, 5, Učňovská 396/5, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
ANATOLII KOLESNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2016 |
|
ANDRII KOLESNIKOV
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
jednatel |
15.07.2017 |
Adresa: |
19000, 75520222, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 396, 5 |
|
ANDRII KOLESNIKOV
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
jednatel |
15.07.2017 |
Adresa: |
19000, 75520222, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 396, 5, Učňovská 396/5, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
ANATOLII KOLESNIKOV
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
ANDRII KOLESNIKOV
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21775184, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Vlkova, 810, 43 |
|
ANATOLII KOLESNIKOV
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ANDRII KOLESNIKOV
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21775184, Praha, Žižkov, Vlkova, 810, 43, Vlkova 810/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. ZDENĚK GREGORIADES
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
14300, 21938172, Praha, Modřany, Rakovského, 3160, 4 |
|
Ing. ZDENĚK GREGORIADES
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
14300, 21938172, Praha, Modřany, Rakovského, 3160, 4, Rakovského 3160/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Gregoriades
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
14300, Praha 12, Modřany, Rakovského, 3160/4 |
|
Oleksandr Silusarenko
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
04215, Kyjev, Podol, Prospekt Svobody, 17 |
|
Tetiana Pikhota
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
54055, Mykolajiv, Chigrina, 150 |
|
Anatolii Kolesnikov
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
04080, Kyjev, Podil, Turivska, 24 |
|
Ing. ZDENĚK GREGORIADES
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
14300, 21938172, Praha, Modřany, Rakovského, 3160, 4, Rakovského 3160/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Oleksandr Silusarenko
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
17, Kyjev, Podol, Prospekt Svobody, 04215, Prospekt Svobody 17, 04215 Kyjev - Podol, Ukrajina |
|
Tetiana Pikhota
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
150, Mykolajiv, Chigrina, 54055, Chigrina 150, 54055 Mykolajiv, Ukrajina |
|
Anatolii Kolesnikov
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
26.03.2012 |
Adresa: |
24, Kyjev, Podil, Turivska, 04080, Turivska 24, 04080 Kyjev - Podil, Ukrajina |
|