TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
jednatel |
15.12.2017 |
Adresa: |
26101, 22996834, Příbram, Příbram, Příbram III, Ryneček, 150 |
|
TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
jednatel |
15.12.2017 |
Adresa: |
26101, 22996834, Příbram, Příbram, Příbram III, Ryneček, 150, Ryneček 150, Příbram III, 26101 Příbram |
|
TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
jednatel |
13.12.2017 |
Adresa: |
26272, 22869719, Příbram, Chrást, Chrást, 15 |
|
TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
jednatel |
13.12.2017 |
Adresa: |
26272, 22869719, Příbram, Chrást, Chrást, 15, č.p. 15, 26272 Chrást |
|
TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 13.12.2017
|
jednatel |
09.09.2016 |
|
TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
26272, 22869620, Příbram, Chrást, Chrást, 4 |
|
TOMÁŠ ŠTRACH
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
Příbram, Chrást, Chrást, 26272, 26272 Chrást 4, okres: Příbram, Česká republika |
|
MARTIN HNÁTNICKÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
17000, 22293345, Praha, Bubeneč, Havanská, 182, 17 |
|
MARTIN HNÁTNICKÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
17000, 22293345, Praha, Bubeneč, Havanská, 182, 17, Havanská 182/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
LADISLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
27801, 27319270, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Přemyslova, 568 |
|
LADISLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
27801, 27319270, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Přemyslova, 568, Přemyslova 568, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Ladislav Šindelář
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
17.04.2012 |
Adresa: |
25070, Odolena Voda, Větrná, 304 |
|
Ladislav Šindelář
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
17.04.2012 |
Adresa: |
25070, 12670413, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Větrná, 304, Větrná 304, 25070 Odolena Voda |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 17.04.2012
|
jednatel |
29.03.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284/11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 17.04.2012
|
jednatel |
29.03.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|