Mgr. EVŽENIE BÝMOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.02.2024 |
Adresa: |
25242, 12778192, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 316, V Lázních 316, 25242 Jesenice |
|
ONDŘEJ VECKO
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.12.2023 |
Adresa: |
25242, 12778184, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 315, V Lázních 315, 25242 Jesenice |
|
JIŘÍ BÝMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.12.2023 |
Adresa: |
25242, 12778192, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 316, V Lázních 316, 25242 Jesenice |
|
JIŘÍ BÝMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
25242, 12778192, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 316 |
|
Ing. Petr Holý
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.04.2012 |
Adresa: |
25242, Jesenice, V Lázních, 315 |
|
Petra Podrápská
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.04.2012 |
Adresa: |
25242, Jesenice, V Lázních, 315 |
|
Mgr. Evženie Býmová
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
předseda výboru |
14.12.2023 |
Adresa: |
25241, 6427634, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Mladých, 126, Mladých 126, 25241 Dolní Břežany |
|
JIŘÍ BÝMA
|
Neaktivní
od 14.12.2023
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
25242, 12778192, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 316, V Lázních 316, 25242 Jesenice |
|
Bytové družstvo Jesenice, V Lázních 315-316 v likvidaci
26716861 |
Neaktivní
od 16.02.2016
|
člen výboru |
28.10.2015 |
Adresa: |
25242, 12778192, Jesenice u Prahy, V Lázních, 316 |
|
Bytové družstvo Jesenice, V Lázních 315-316 v likvidaci
26716861 |
Neaktivní
od 16.02.2016
|
člen výboru |
28.10.2015 |
Adresa: |
25242, 12778192, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 316, V Lázních 316, 25242 Jesenice |
|
Bytové družstvo Jesenice, V Lázních 315-316
26716861 |
Neaktivní
od 28.10.2015
|
člen výboru |
23.04.2012 |
Adresa: |
25242, 12778192, Jesenice u Prahy, V Lázních, 316 |
|
Bytové družstvo Jesenice, V Lázních 315-316
26716861 |
Neaktivní
od 28.10.2015
|
člen výboru |
23.04.2012 |
Adresa: |
25242, 12778192, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 316, V Lázních 316, 25242 Jesenice |
|
Ing. Petr Holý
|
Neaktivní
od 14.12.2023
|
předseda výboru |
23.04.2012 |
Adresa: |
25242, 12778184, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 315, V Lázních 315, 25242 Jesenice |
|
Petra Podrápská
|
Neaktivní
od 14.12.2023
|
místopředseda výboru |
23.04.2012 |
Adresa: |
25242, 12778184, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 315, V Lázních 315, 25242 Jesenice |
|