VOJTĚCH PIECHOWICZ
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
67401, 18743064, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Zámecká, 1052, 8 |
|
Vojtěch Piechowicz
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
67401, 18743064, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Zámecká, 1052, 8, Zámecká 1052/8, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Radek Diviš
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
11000, 21707111, Hlavní město Praha, Praha 1, Nové Město, Jindřišská, 907, 10 |
|
VOJTĚCH PIECHOWICZ
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
67401, 18743064, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Zámecká, 1052, 8 |
|
Radek Diviš
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
11000, 21707111, Praha, Nové Město, Jindřišská, 907, 10, Jindřišská 907/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Vojtěch Piechowicz
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
67401, 18743064, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Zámecká, 1052, 8, Zámecká 1052/8, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 09.07.2012
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
41301, 16869184, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1755 |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 09.07.2012
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
41301, 16869184, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1755, Alej 17. listopadu 1755, 41301 Roudnice nad Labem |
|