VIKTÓRIA BEHÚNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2023 |
Adresa: |
Ptičie, Humenné, Ptičie 115, 06741, Ptičie 115, 06741 Ptičie, Humenné, Slovensko |
|
JAN NEKOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2016 |
Adresa: |
12000, 21752541, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Wenzigova, 1308, 21 |
|
JAN NEKOVÁŘ
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
jednatel |
06.05.2016 |
Adresa: |
12000, 21752541, Praha, Vinohrady, Wenzigova, 1308, 21, Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
LUBOŠ PAJKRT
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
jednatel |
03.02.2015 |
Adresa: |
15000, 22087851, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, U Mrázovky, 1246, 14 |
|
LUBOŠ PAJKRT
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
jednatel |
03.02.2015 |
Adresa: |
15000, 22087851, Praha, Smíchov, U Mrázovky, 1246, 14, U Mrázovky 1246/14, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAN NEKOVÁŘ
|
Neaktivní
od 03.02.2015
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
12000, 21752541, Praha 2, Vinohrady, Wenzigova, 1308, 21 |
|
JAN NEKOVÁŘ
|
Neaktivní
od 03.02.2015
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
12000, 21752541, Praha, Vinohrady, Wenzigova, 1308, 21, Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MILOSLAV ŠVANDA
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
10300, 22582851, Praha 10, Kolovraty, K Říčanům, 458, 43 |
|
MILOSLAV ŠVANDA
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
10300, 22582851, Praha, Kolovraty, K Říčanům, 458, 43, K Říčanům 458/43, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Jakub Novotný
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
jednatel |
13.12.2012 |
Adresa: |
17000, 22311688, Praha 7, Holešovice, Šimáčkova, 1450, 9 |
|
JAKUB NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
jednatel |
13.12.2012 |
Adresa: |
17000, 22311688, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1450, 9, Šimáčkova 1450/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Filip Švehla
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
|
10.04.2012 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Strašnice, Věšínova, 190, 10 |
|
FILIP ŠVEHLA
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
|
10.04.2012 |
Adresa: |
10000, 22601180, Praha, Strašnice, Věšínova, 190, 10, Věšínova 190/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|