JAN SMRČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.08.2024 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
25063, 14559790, Praha-východ, Mratín, Mratín, Dlouhá, 190 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
25063, 14559790, Praha-východ, Mratín, Mratín, Dlouhá, 190, Dlouhá 190, 25063 Mratín |
|
HANA MALÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19000, 22506501, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19000, 22506501, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
HANA MALÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
předseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19000, 22506501, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
předseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2024
|
místopředseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Předseda výboru |
15.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
HANA MALÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda výboru |
15.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda výboru |
15.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Předseda výboru |
15.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
HANA MALÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda výboru |
15.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
Místopředseda výboru |
15.02.2016 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. LENKA ČESÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
Předseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
místopředseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
místopředseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
Mgr. LENKA ČESÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
Předseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
místopředseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
místopředseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Lenka Česáková
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Předseda výboru |
30.01.2014 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
místopředseda výboru |
30.01.2014 |
Adresa: |
19000, 22506501, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
místopředseda výboru |
30.01.2014 |
Adresa: |
19000, 22506501, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
KATEŘINA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
místopředseda výboru |
30.01.2014 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
DAGMAR HÁJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
místopředseda výboru |
30.01.2014 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. LENKA ČESÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Předseda výboru |
30.01.2014 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Lenka Česáková
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Předseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
Ing. František Halík
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Místopředseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
Blanka Knákalová
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Místopředseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Prosek, Bílinská, 510, 16 |
|
Mgr. LENKA ČESÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Předseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. František Halík
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Místopředseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Blanka Knákalová
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Místopředseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
19000, 22506501, Praha, Prosek, Bílinská, 510, 16, Bílinská 510/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|