DAVID ŽIŽKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
39811, 5475082, Písek, Protivín, Protivín, Mírová, 213 |
|
DAVID ŽIŽKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
39811, 5475082, Písek, Protivín, Protivín, Mírová, 213, Mírová 213, 39811 Protivín |
|
DAVID ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3 |
|
DAVID ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
David Žižka
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Velké náměstí, 114, 3 |
|
DAVID ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
19.07.2012 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
David Žižka
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
jednatel |
04.05.2012 |
Adresa: |
39701, 5521742, Písek, Písek, V Koutě, 90 |
|
David Žižka
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
jednatel |
04.05.2012 |
Adresa: |
39701, 5521742, Písek, Písek, Vnitřní Město, V Koutě, 90, V Koutě 90, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
Ing. Barbora Helclová
|
Neaktivní
od 04.05.2012
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha 6, Dejvice, Paťanka, 2687, 1a |
|
Ing. Barbora Helclová
|
Neaktivní
od 04.05.2012
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha, Dejvice, Paťanka, 2687, 1a, Paťanka 2687/1a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|