DANIEL LUKÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2016 |
Adresa: |
27601, 11674032, Mělník, Mělník, Mělník, Kokořínská, 1613, 55 |
|
DANIEL LUKÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2016 |
Adresa: |
27601, 11674032, Mělník, Mělník, Mělník, Kokořínská, 1613, 55, Kokořínská 1613/55, 27601 Mělník |
|
Ing. HANA ZÁPOTOCKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
25242, 25806386, Jesenice, Jesenice, Luční, 787 |
|
Ing. HANA ZÁPOTOCKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
25242, 25806386, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Luční, 787, Luční 787, 25242 Jesenice |
|
Ing. JIŘÍ ZÁPOTOCKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
25242, 25806386, Jesenice, Jesenice, Luční, 787 |
|
Ing. JIŘÍ ZÁPOTOCKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
25242, 25806386, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Luční, 787, Luční 787, 25242 Jesenice |
|
Ing. HANA ZÁPOTOCKÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
25242, 25806386, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Luční, 787 |
|
Ing. HANA ZÁPOTOCKÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
25242, 25806386, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Luční, 787, Luční 787, 25242 Jesenice |
|