TOMÁŠ BASLER
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2021 |
Adresa: |
53352, 26927705, Pardubice, Hrobice, Hrobice, 72 |
|
TOMÁŠ BASLER
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2021 |
Adresa: |
53352, 26927705, Pardubice, Hrobice, Hrobice, 72, č.p. 72, 53352 Hrobice |
|
JOSEF RUDOLF
|
Aktivní
|
|
29.10.2015 |
Adresa: |
51301, 16965809, Semily, Semily, Rezlerova, 513 |
|
JOSEF RUDOLF
|
Aktivní
|
|
29.10.2015 |
Adresa: |
51301, 16965809, Semily, Semily, Semily, Rezlerova, 513, Rezlerova 513, 51301 Semily |
|
TOMÁŠ BASLER
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
50315, 30834708, Myštěves, Myštěves, 106 |
|
TOMÁŠ BASLER
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
50315, 30834708, Hradec Králové, Myštěves, Myštěves, 106, č.p. 106, 50315 Myštěves |
|
TOMÁŠ BASLER
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
09.07.2015 |
Adresa: |
50315, 30834708, Myštěves, Myštěves, 106 |
|
TOMÁŠ BASLER
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
09.07.2015 |
Adresa: |
50315, 30834708, Hradec Králové, Myštěves, Myštěves, 106, č.p. 106, 50315 Myštěves |
|
LUKÁŠ BASLER
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
|
27.02.2015 |
Adresa: |
50315, 30834708, Myštěves, Myštěves, 106 |
|
JOSEF RUDOLF
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
|
27.02.2015 |
Adresa: |
51301, 16965809, Semily, Semily, Rezlerova, 513 |
|
LUKÁŠ BASLER
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
|
27.02.2015 |
Adresa: |
50315, 30834708, Hradec Králové, Myštěves, Myštěves, 106, č.p. 106, 50315 Myštěves |
|
JOSEF RUDOLF
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
|
27.02.2015 |
Adresa: |
51301, 16965809, Semily, Semily, Semily, Rezlerova, 513, Rezlerova 513, 51301 Semily |
|
Lukáš Basler
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
51101, Turnov, Tázlerova, 252 |
|
Josef Rudolf
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
51301, Semily, Na Škvárovně, 224 |
|
Tomáš Basler
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
54401, Dvůr Králové nad Labem, Alešova, 1596 |
|
Josef Rudolf
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
Semily, Na Škvárovně, 51301, Na Škvárovně 224, 51301 Semily, Česká republika |
|
Lukáš Basler
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
51101, 21581282, Semily, Turnov, Turnov, Tázlerova, 252, Tázlerova 252, 51101 Turnov |
|
Tomáš Basler
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
54401, 23101261, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Alešova, 1596, Alešova 1596, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|