IVANA CHVÁTALOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.03.2022 |
Adresa: |
14700, 77812174, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1204, 6 |
|
IVANA CHVÁTALOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.03.2022 |
Adresa: |
14700, 77812174, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1204, 6, Na hřebenech I 1204/6, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
MATTHEW PERCY STILLMAN
|
Aktivní
|
člen správní rady |
26.04.2021 |
Adresa: |
17000, 22295267, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Sochařská, 525, 17 |
|
MATTHEW PERCY STILLMAN
|
Aktivní
|
člen správní rady |
26.04.2021 |
Adresa: |
17000, 22295267, Praha, Bubeneč, Sochařská, 525, 17, Sochařská 525/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MARTINA ŠMUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22292659, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25 |
|
ANDRÉ FRANS BESSEL KOK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
16500, 73862312, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Sídlištní, 331, 2d |
|
ANDRÉ FRANS BESSEL KOK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
16500, 73862312, Praha, Lysolaje, Sídlištní, 331, 2d, Sídlištní 331/2d, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
MARTINA ŠMUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. SVATAVA DVOŘÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.11.2019 |
Adresa: |
77900, 23325852, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kosinova, 876, 3 |
|
Mgr. SVATAVA DVOŘÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.11.2019 |
Adresa: |
77900, 23325852, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kosinova, 876, 3, Kosinova 876/3, 77900 Olomouc |
|
MATTHEW STILLMAN
|
Neaktivní
od 26.04.2021
|
člen správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22295267, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Sochařská, 525, 17 |
|
IVANA CHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
člen správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
25242, 26077418, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Mechová, 857 |
|
MATTHEW STILLMAN
|
Neaktivní
od 26.04.2021
|
člen správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22295267, Praha, Bubeneč, Sochařská, 525, 17, Sochařská 525/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
IVANA CHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
člen správní rady |
04.02.2021 |
Adresa: |
25242, 26077418, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Mechová, 857, Mechová 857, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
ANDRÉ FRANS BESSEL KOK
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
19.11.2019 |
Adresa: |
16500, 73862312, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Sídlištní, 331, 2d |
|
ANDRÉ FRANS BESSEL KOK
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
19.11.2019 |
Adresa: |
16500, 73862312, Praha, Lysolaje, Sídlištní, 331, 2d, Sídlištní 331/2d, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
MARTINA ŠMUKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
30.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25 |
|
MARTINA ŠMUKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
30.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
IVANA CHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
06.10.2015 |
Adresa: |
25242, 26077418, Jesenice, Horní Jirčany, Mechová, 857 |
|
IVANA CHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
06.10.2015 |
Adresa: |
25242, 26077418, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Mechová, 857, Mechová 857, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Klára Tománková
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
člen správní rady |
24.04.2012 |
Adresa: |
33901, 21483370, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Nuderova, 624 |
|
Martina Šmuková
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen správní rady |
24.04.2012 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha 7, Ovenecká, 73/25 |
|
Matthew Stillman
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
24.04.2012 |
Adresa: |
17000, 22295267, Praha 7, Sochařská, 525, 17 |
|
Klára Tománková
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
člen správní rady |
24.04.2012 |
Adresa: |
33901, 21483370, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Nuderova, 624, Nuderova 624, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
MARTINA ŠMUKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen správní rady |
24.04.2012 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MATTHEW STILLMAN
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
člen správní rady |
24.04.2012 |
Adresa: |
17000, 22295267, Praha, Bubeneč, Sochařská, 525, 17, Sochařská 525/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|