ĹUBOŠ GOLSKÝ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
03401, Ružomberok, Lesná 2034/7 |
|
ĹUBOŠ GOLSKÝ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
Ružomberok, Lesná 2034/7, 03401, Lesná 2034/7, 03401 Ružomberok, Slovensko |
|
JIŘÍ CARBA
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
19800, 25829637, Praha 9, Černý Most, Bryksova, 667, 6 |
|
JIŘÍ CARBA
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
19800, 25829637, Praha, Černý Most, Bryksova, 667, 6, Bryksova 667/6, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Filip Štěpánek
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
46604, 12199010, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, 4076, 15 |
|
ĽUBOŠ GOLSKÝ
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
03401, Ružomberok, Lesná, 2034, 7 |
|
Filip Štěpánek
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
46604, 12199010, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, 4076, 15, Josefa Hory 4076/15, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Ľuboš Golský
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
Ružomberok, Lesná, 03401, 7, Lesná 2034/7, 03401 Ružomberok, Slovensko |
|
Ivana Pitrová
|
Neaktivní
od 04.06.2012
|
jednatel |
27.04.2012 |
Adresa: |
14900, 21842485, Praha 4, Chodov, Benkova, 1692, 21 |
|
Karolína Festová
|
Neaktivní
od 04.06.2012
|
jednatel |
27.04.2012 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha 5, Stodůlky, Volutová, 2524, 12 |
|
Ivana Pitrová
|
Neaktivní
od 04.06.2012
|
jednatel |
27.04.2012 |
Adresa: |
14900, 21842485, Praha, Chodov, Benkova, 1692, 21, Benkova 1692/21, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Karolína Festová
|
Neaktivní
od 04.06.2012
|
jednatel |
27.04.2012 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha, Stodůlky, Volutová, 2524, 12, Volutová 2524/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|