Mgr. FILIP KUBRYCHT
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2024 |
Adresa: |
16000, 22198504, Praha, Dejvice, Na pískách, 1174, 73, Na pískách 1174/73, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
OLDŘICH LUKÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2020 |
Adresa: |
17000, 22715533, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U průhonu, 1338, 38 |
|
OLDŘICH LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 15.08.2024
|
jednatel |
07.06.2023 |
Adresa: |
12000, 21748241, Praha, Vinohrady, Bělehradská, 858, 23, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
OLDŘICH LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
jednatel |
11.04.2020 |
Adresa: |
17000, 22715533, Praha, Holešovice, U průhonu, 1338, 38, U průhonu 1338/38, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
OLDŘICH LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 11.04.2020
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
17000, 22305815, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše, 1000, 7 |
|
OLDŘICH LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 11.04.2020
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
17000, 22305815, Praha, Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše, 1000, 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
FRANTIŠEK HALAMKA
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
28163, 6058221, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Pražská, 614 |
|
FRANTIŠEK HALAMKA
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
28163, 6058221, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Pražská, 614, Pražská 614, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
FRANTIŠEK HALAMKA
|
Neaktivní
od 17.12.2015
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
28163, 6058221, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelec nad Černými Lesy, Pražská, 614 |
|
FRANTIŠEK HALAMKA
|
Neaktivní
od 17.12.2015
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
28163, 6058221, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Pražská, 614, Pražská 614, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Kateřina Halamková
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
19.09.2012 |
Adresa: |
28163, 25752014, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelec nad Černými Lesy, Jevanská, 1136 |
|
Kateřina Halamková
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
19.09.2012 |
Adresa: |
28163, 25752014, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Jevanská, 1136, Jevanská 1136, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Mgr. Jiří Buchvaldek
|
Neaktivní
od 19.09.2012
|
jednatel |
07.05.2012 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha 1, Nové Město, Ostrovní, 146/16 |
|
Mgr. Jiří Buchvaldek
|
Neaktivní
od 19.09.2012
|
jednatel |
07.05.2012 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16, Ostrovní 146/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|