Bc. Mgr. LENKA UDIČOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2018 |
Adresa: |
08501, Bardejov, Kúpeľná 846/36 |
|
Bc. Mgr. LENKA UDIČOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2018 |
Adresa: |
Bardejov, Kúpeľná 846/36, 08501, Kúpeľná 846/36, 08501 Bardejov, Slovensko |
|
Mgr. PAVOL UDIČ
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
20.11.2017 |
Adresa: |
83106, Bratislava - Rača, Karpatské námestie 77710A |
|
Mgr. PAVOL UDIČ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
jednatel |
20.11.2017 |
Adresa: |
83106 Bratislava - Rača, Karpatské námestie 7770/10A |
|
Mgr. PAVOL UDIČ
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
20.11.2017 |
Adresa: |
Bratislava - Rača, Karpatské námestie 77710A, 83106, Karpatské námestie 77710A, 83106 Bratislava - Rača, Slovensko |
|
Mgr. PAVOL UDIČ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
jednatel |
20.11.2017 |
Adresa: |
83106 Bratislava - Rača, Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - Rača, Karpatské námestie 7770/10A, Slovensko |
|
PAVOL UDIČ
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
26.06.2017 |
Adresa: |
08501, Bardejov, Hviezdoslavova 108/2 |
|
PAVOL UDIČ
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
26.06.2017 |
Adresa: |
Bardejov, Hviezdoslavova 108/2, 08501, Hviezdoslavova 108/2, 08501 Bardejov, Slovensko |
|
Ing. RADOSLAV KANSKÝ
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
Bardejov - Bardejovská Nová Ves, Pálenica 1797/7 |
|
Mgr. LUCIA KANSKÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
Bardejov, Tehelná 3525/96 |
|
Ing. RADOSLAV KANSKÝ
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
Bardejov - Bardejovská Nová Ves, Pálenica 1797/7, Pálenica 1797/7, Bardejov - Bardejovská Nová Ves, Slovensko |
|
Mgr. LUCIA KANSKÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
Bardejov, Tehelná 3525/96, Tehelná 3525/96, Bardejov, Slovensko |
|
Ing. PETR KOPFSTEIN
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
36001, 20736142, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Nebozízek, 755, 27 |
|
PETR KOPFSTEIN
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
36001, 27174859, Karlovy Vary, Hůrky, 152 |
|
PETR KOPFSTEIN
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
Karlovy Vary, Hůrky, 36001, 36001 Karlovy Vary - Hůrky 152, Česká republika |
|
Ing. PETR KOPFSTEIN
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
36001, 20736142, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Nebozízek, 755, 27, Nebozízek 755/27, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Petr Kopfstein
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
29.05.2012 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Nebozízek, 755, 27 |
|
Petr Kopfstein
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
29.05.2012 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Hůrky, 152 |
|
Zuzana Kopfsteinová
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
29.05.2012 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Nebozízek, 755, 27 |
|
Ing. PETR KOPFSTEIN
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
29.05.2012 |
Adresa: |
36001, 20736142, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Nebozízek, 755, 27, Nebozízek 755/27, 36001 Karlovy Vary |
|
Petr Kopfstein
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
29.05.2012 |
Adresa: |
152, Karlovy Vary, Hůrky, 36001, Hůrky 152, 36001 Karlovy Vary, Česká republika |
|
Zuzana Kopfsteinová
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
29.05.2012 |
Adresa: |
36001, 20736142, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Nebozízek, 755, 27, Nebozízek 755/27, 36001 Karlovy Vary |
|