JIŘÍ ŠRÁM
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2022 |
Adresa: |
38716, 23072491, Strakonice, Strašice, Strašice, 73 |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2022 |
Adresa: |
38716, 23072491, Strakonice, Strašice, Strašice, 73, č.p. 73, 38716 Strašice |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
19900, 80076157, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Kadečkové, 891, 16 |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
19900, 80076157, Praha, Letňany, Kadečkové, 891, 16, Kadečkové 891/16, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
10100, 22660101, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na spojce, 509, 13 |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
10100, 22660101, Praha, Vršovice, Na spojce, 509, 13, Na spojce 509/13, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
19700, 22701397, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Semilská, 43, 1 |
|
JIŘÍ ŠRÁM
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
19700, 22701397, Praha, Kbely, Semilská, 43, 1, Semilská 43/1, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Jiří Šrám
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
19700, Praha 9, Kbely, Toužimská, 964, 9 |
|
Jiří Šrám
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
19700, 26194741, Praha, Kbely, Toužimská, 964, 9, Toužimská 964/9, Kbely, 19700 Praha 9 |
|