Ing. EVA SIVEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
68001, 26491044, Blansko, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11 |
|
Ing. EVA SIVEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
68001, 26491044, Blansko, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11, Zahradní 2325/11, 68001 Boskovice |
|
Ing. FRANTIŠEK SIVERA
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
68001, 26491044, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11 |
|
Ing. FRANTIŠEK SIVERA
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
01.09.2014 |
Adresa: |
68001, 26491044, Blansko, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11, Zahradní 2325/11, 68001 Boskovice |
|
Ing. FRANTIŠEK SIVERA
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
68001, 26491044, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11 |
|
Ing. FRANTIŠEK SIVERA
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
68001, 26491044, Blansko, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11, Zahradní 2325/11, 68001 Boskovice |
|
Ing. František Sivera
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
68001, 26491044, Boskovice, Zahradní, 2325/11 |
|
Ing. FRANTIŠEK SIVERA
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
68001, 26491044, Blansko, Boskovice, Boskovice, Zahradní, 2325, 11, Zahradní 2325/11, 68001 Boskovice |
|
Barbora Ročňová Bártová
|
Neaktivní
od 17.09.2012
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, U průhonu, 1368, 15 |
|
BARBORA ROČŇOVÁ BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2012
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
17000, 22310568, Praha, Holešovice, U průhonu, 1368, 15, U průhonu 1368/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|