JOSEF MANČAL
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
člen představenstva |
25.08.2016 |
Adresa: |
25764, 18209203, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 6 |
|
JOSEF MANČAL
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
člen představenstva |
25.08.2016 |
Adresa: |
25764, 18209203, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 6, č.p. 6, 25764 Zdislavice |
|
Ing. JAROSLAV KLADIVA
|
Neaktivní
od 25.08.2016
|
člen představenstva |
02.03.2015 |
Adresa: |
16000, 22184350, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Terronská, 985, 51 |
|
Ing. JAROSLAV KLADIVA
|
Neaktivní
od 25.08.2016
|
člen představenstva |
02.03.2015 |
Adresa: |
16000, 22184350, Praha, Bubeneč, Terronská, 985, 51, Terronská 985/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jaroslav Kladiva
|
Neaktivní
od 02.03.2015
|
člen představenstva |
02.08.2012 |
Adresa: |
22184350, Praha 6, Terronská, 985, 51 |
|
Ing. JAROSLAV KLADIVA
|
Neaktivní
od 02.03.2015
|
člen představenstva |
02.08.2012 |
Adresa: |
16000, 22184350, Praha, Bubeneč, Terronská, 985, 51, Terronská 985/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 02.08.2012
|
člen představenstva |
25.05.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 02.08.2012
|
člen představenstva |
25.05.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|