MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2019 |
Adresa: |
18600, 22350691, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Kollárova, 203, 10 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2019 |
Adresa: |
18600, 22350691, Praha, Karlín, Kollárova, 203, 10, Kollárova 203/10, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PETR VODÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2018 |
Adresa: |
13000, 21765669, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Hollarovo náměstí, 2259, 3 |
|
PETR VODÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2018 |
Adresa: |
13000, 21765669, Praha, Vinohrady, Hollarovo náměstí, 2259, 3, Hollarovo náměstí 2259/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
jednatel |
21.06.2012 |
Adresa: |
43601, 5164192, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2108 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
jednatel |
21.06.2012 |
Adresa: |
43601, 5164192, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2108, Valdštejnská 2108, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Petr Vodák
|
Neaktivní
od 29.11.2018
|
jednatel |
31.05.2012 |
Adresa: |
13000, 21765669, Praha 3, Vinohrady, Hollarovo náměstí, 2259, 3 |
|
PETR VODÁK
|
Neaktivní
od 29.11.2018
|
jednatel |
31.05.2012 |
Adresa: |
13000, 21765669, Praha, Vinohrady, Hollarovo náměstí, 2259, 3, Hollarovo náměstí 2259/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|