EDUARD VANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
79065, 5897041, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 53 |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
79065, 5897041, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 53, č.p. 53, 79065 Kobylá nad Vidnavkou |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
79065, 5897246, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 84 |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
79065, 5897246, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou, 84, č.p. 84, 79065 Kobylá nad Vidnavkou |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
79376, 15450899, Zlaté Hory, Zlaté Hory, nám. Svobody, 80 |
|
EDUARD VANÍČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
79376, 15450899, Jeseník, Zlaté Hory, Zlaté Hory, nám. Svobody, 80, nám. Svobody 80, 79376 Zlaté Hory |
|
Martin Šnaiberk
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
27601, Mělník, Býkev, 107 |
|
Martin Šnaiberk
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
27601, 27990443, Mělník, Býkev, Býkev, 107, č.p. 107, 27601 Býkev |
|
Petra Koucká Knížová
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
01.06.2012 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha 5, Štěpánkova, 1065, 40 |
|
PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
01.06.2012 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40, Štěpánkova 1065/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|