JIŘÍ ABEL
|
Neaktivní
od 27.12.2019
|
jednatel |
06.08.2019 |
Adresa: |
25001, 14610612, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Pekařská, 247, 6 |
|
JIŘÍ ABEL
|
Neaktivní
od 27.12.2019
|
jednatel |
06.08.2019 |
Adresa: |
25001, 14610612, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Pekařská, 247, 6, Pekařská 247/6, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
MARTIN BATOUŠEK
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
jednatel |
09.02.2018 |
Adresa: |
25207, 77552059, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, Na Pomezí, 276 |
|
MARTIN BATOUŠEK
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
jednatel |
09.02.2018 |
Adresa: |
25207, 77552059, Praha-západ, Štěchovice, Masečín, Na Pomezí, 276, Na Pomezí 276, Masečín, 25207 Štěchovice |
|
Martin Batoušek
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
jednatel |
24.10.2012 |
Adresa: |
14200, 21902003, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1 |
|
Martin Batoušek
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
jednatel |
24.10.2012 |
Adresa: |
14200, 21902003, Praha, Libuš, Na domovině, 651, 1, Na domovině 651/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Markéta Myslivcová
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
41301, 16869125, Roudnice nad Labem, Vrchlického, 1749 |
|
Ing. MARKÉTA MYSLIVCOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
41301, 16869125, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Vrchlického, 1749, Vrchlického 1749, 41301 Roudnice nad Labem |
|