MUDr. VLADIMÍR LELEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2015 |
Adresa: |
27401, 6043267, Slaný, Slaný, Fűgnerova, 1173, 11 |
|
MUDr. Vladimír Lelek
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2015 |
Adresa: |
27401, 6043267, Kladno, Slaný, Slaný, Fűgnerova, 1173, 11, Fűgnerova 1173/11, 27401 Slaný |
|
MUDr. MARTIN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
Jednatel |
29.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22292691, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 79, 35 |
|
MUDr. MARTIN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
Jednatel |
29.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22292691, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 79, 35, Ovenecká 79/35, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Hana Váchová
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
27401, 6047467, Slaný, Tomanova, 1637 |
|
MUDr. Hana Váchová
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
27401, 6047467, Slaný, Tomanova, 1637 |
|
Hana Váchová
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
27401, 6047467, Kladno, Slaný, Slaný, Tomanova, 1637, Tomanova 1637, 27401 Slaný |
|
MUDr. Hana Váchová
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
27401, 6047467, Kladno, Slaný, Slaný, Tomanova, 1637, Tomanova 1637, 27401 Slaný |
|